Use "任" in a sentence
1. ^ 任期途中で退任。
3 在任期内辞职。
2. ジャックが退任後に就任。
在傑克消失後毅然接下參謀的職位。
3. 後任は翌日に任命。
他于次日接受了这一任命。
4. 任期満了後も後任者の任命までは職務を行う。
任期期滿後須繼續行使職務至繼任者任命為止。
5. 任期を終えたが、人民が蕭柳の留任を求めたので、再び任についた。
任期结束,人民请求蕭柳留任,于是再任。
6. 聖任・任命を受ける人の姓名を呼ぶ。
称呼当事人的全名。
7. さらに国民党浙江省党部主任委員兼第3戦区政治部主任に任ぜられた。
此外还任中国国民党浙江省党部主任委員兼第三战区政治部主任。
8. 1926年(民国15年)2月15日、許世英の後任として、国務院総理に任命される(陸軍総長も兼任)。
1926年(民国15年)2月15日,继許世英之後,被任命为国務总理(兼任陸軍总長)。
9. 十人委員会の任期が満了すると、委員は辞任して後任を受け入れることを拒否した。
當十人委員會的職務任期屆滿之時,十人委員會拒絕去離開職位,或者允許繼承人去接管職位。
10. その責任はその後,ビショップやステーク会長に委任されました。
为了保护圣殿的神圣性,在1891年前,所有的圣殿推荐书都是由总会会长签发的,后来这项责任才委派给主教和支联会会长。
11. 天皇が国務大臣の任命を認証する(認証官任命式)。
天皇認證國務大臣的任命(認證官任命式(日语:認証官))。
12. 1915年3月,任农商次长,8月兼任全国水利局副总裁。
1915年3月,任农商次长,8月兼任全国水利局副总裁。
13. 1月25日、『AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100 2013』2日目公演において、48グループ支配人人事異動が発表され、現NMB48劇場支配人の金子剛については支配人留任となり、同月27日に開催された最終日公演で信任・不信任の信任決議発表の結果、信任され支配人留任が決定。
1月25日,「AKB48 重溫時間 最佳曲目100 2013」第2日公演,發表48團體支配人人事異動,現NMB48劇場支配人的金子剛支配人留任,同月27日舉行最終日公演發表信任・不信任的信任決議結果,最終得到信任支配人決定留任。
14. 詹天佑は主任技師(總工程師)を任され、その後さらに鉄道総裁(鐵路總辦)を兼任することとなった。
詹天佑被任為總工程師,之後更兼任鐵路總辦。
15. 責任を委任し,報告義務を確実に果たしてもらう
委派责任和确保负起责任
16. 2012年4月23日、霧矢大夢の後任として月組トップスターに就任。
2012年4月23日,接續霧矢大夢成為下一任月組TOP STAR。
17. 3人、奏任官。
三人,奏任官。
18. 1人、勅任官。
一人,勅任官。
19. (続)は後任者未定のため任期満了者が引き続き職務を行ったことを表す(本来の任期満了日を付記)。
(續)代表因繼任者未定而繼續行使職務的任期期滿者(並備註原來的任期結束日)。
20. 1945年(民国34年)、軍風紀巡視団主任委員に任命されている。
1945年(民国34年),任軍風紀巡視团主任委員。
21. 2018年3月,国務院発展研究中心副主任に就任(正部長クラス)。
2018年3月,任国务院发展研究中心副主任(正部长级)。
22. 2013年7月112任務部隊指揮官、北海艦隊副司令員に就任。
2013年7月,任"112編隊"任務部隊指揮員、北海艦隊副司令員。
23. スネーク アイズ 任務 だ
蛇眼 , 你 的 任务
24. 1934年(民国23年)11月、河北省政府委員に任ぜられ、県政建設研究院院長も兼任した(1935年12月まで在任)。
1934年(民国23年)11月,他任河北省政府委員,兼任縣政建設研究院院長(任至1935年12月)。
25. しかし袁世凱が後任の臨時大総統となると、居は辞任した。
袁世凱继任臨時大总統後,居正辞任。
26. 1913年(民国2年)13月、メキシコ公使に任命されたが赴任しなかった。
1913年(民国2年)13月,他任中國駐墨西哥公使,但未赴任。
27. ^ 『公卿補任』『諸家伝』はこの月に左大臣へ転任したとするが、実際は右大臣のまま留任していたと考えられる。
《公卿補任》《諸家傳》寫作同月轉任左大臣,據考證他實際留任右大臣,詳見左大臣#備註。
28. 召された人をビショップに聖任する(以前に聖任されていない場合)。
按立当事人为主教(除非以前曾被按立过)。
29. バックはチャリーに任せ...
你 認為 我們 為什麼 被 派 到 這個 所謂 世界 釣魚 聖地?
30. 父は片桐信任。
曾祖父丁友諒。
31. 赴任時は中尉。
退役時為中尉。
32. 1940年(民国29年)11月から党政工作考核委員会主任委員兼党務処主任の他、党務の様々な要職を兼任した。
1940年(民国29年)11月,任党政工作考核委員会主任委員兼党務处主任,兼任党務方面的各种要職。
33. その後、6月27日にブレアは首相を辞任、ブラウンが新首相に就任した。
6月27日,布朗正式接替布莱尔,出任新的英國首相。
34. 12月には直隷都督に任命された(翌年2月に民政長も兼任)。
12月,被任命为直隷都督(翌年2月兼任直隶省民政長)。
35. 肥後守に転任。
調任肥後守。
36. 11月18日 - 従三位に叙し、左近衛権中将に任官し、左衛門督を兼任。
十一月十八日,敘從三位,任左近衛權中將,兼任左衛門督。
37. 後に御書院当職(国賓を迎え入れる御殿の責任者)に任ぜられる。
在《楞伽經》之後,又集成《密嚴經》等。
38. 2003年6月30日、前任のエドワード・ジョージから引き継いでイングランド銀行総裁就任。
2003年6月30日接替爱德华·乔治出任英央行英格兰银行行长。
39. ^ ジャスミン革命中に辞任。
茉莉花革命期间辞职。
40. バナナナナナ 成り行き任せ
香蕉香蕉啊(日语,任其自然)
41. 事件後山口大尉が起訴されるに及んで、責任を取る形で辞任した。
事件后山口大尉被起诉,最后承担责任宣布辞职。
42. 翌年2月、熊克武の後任として正式に川辺鎮守使に任命された。
翌年2月,他继熊克武之後正式被任命为川边鎮守使。
43. 天正17年(1589年),因為父親隱居而繼任家督,同時敘任從五位下、甲斐守。
天正17年(1589年),因為父親隱居而繼任家督,同時敘任從五位下、甲斐守。
44. 任務には大きくわけて捜査任務と支援要請の2種類がある。
任務大略分為搜查任務和支援請求的兩大種類。
45. タスク フォース の 責任 者 よ
她 是 一個 特別 行動組 的 負責人
46. しかし『民国職官年表』は、呉忠信が1932年4月に陳の後任となり、呉の後任として劉が1933年5月に就任した、としている。
但是,『民国職官年表』则作吴忠信于1932年4月接替陈,吴的後任劉于1933年5月就任。
47. 嘗て律師に任ず。
一直考不上律師。
48. 同年春、洛陽中央軍官分校主任に任ぜられ、10月には第4路軍総指揮部参謀長を兼任し福建事変の鎮圧に従事した。
同年春,他任洛陽中央軍官分校主任,同年10月兼任第四路軍总指揮部参謀長,参与镇压闽变。
49. 明和元年(1764年)に西丸老中に就任し、翌年(1765年)本丸老中に任じられる。
明和元年(1764年)就任西丸老中,翌年(1765年)任本丸老中。
50. 1914年(民国3年)、陸軍第20師師長に就任したが、同年、病のため辞任した。
1914年(民国3年),他任陸軍第20師師長,同年因病辞任。
51. 転入先の新しいステークで働き始めるために聖任または任命はされない
在新的支联会开始服务时,不需要被按立或按手选派
52. 元和9年(1623年)3月5日、右近衛大将に任官し右馬寮御監を兼任。
元和九年(1623年)三月五日,任右近衛大將、兼任右馬寮御監。
53. 1702年(元禄15年)11月15日、右近衛権中将に転任し、左衛門督を兼任。
1702年(元祿十五年)十一月十五,轉任右近衛權中將,兼任左衛門督。
54. 天明4年(1784年),从奏者番升任大坂城代,天明7年(1787年)在任中去世。
天明4年(1784年),从奏者番升任大坂城代,天明7年(1787年)在任中去世。
55. “你没有半点责任感!”
“你没有半点责任感!”
56. タイでは、子育ては父親の責任ではなく、全面的に母親の責任である。
在泰國,照顧子女不是父親的責任,而是由母親一手包辦的。
57. 新任 の 郡 検察 官 だ
新 联邦 检察官
58. 『公卿補任』に基づく。
據史料《公卿補任》的記載。
59. 養父は毛利信任。
父親是毛利勝信。
60. 父親は単身赴任。
父亲单身赴任。
61. 12月20日 - 初代館長の林保堯が高齢を理由に退任、同月27日に佛光大学文化資産與創意学系主任だった潘襎が就任。
2017年12月20日,原館長林保堯因70歲屆齡退休,同月27日由佛光大學文化資產與創意學系系主任潘襎接任。
62. * 長老 たち は 教会 の 常任 教導 者 と なる ため に 聖任 されて いる, 教義 124:137.
* 长老被按立为我教会的常驻同工;教约124:137。
63. 2018年1月1日 - 片桐・伊藤が取締役を退任、永田が代表取締役社長に就任。
2018年1月1日 - 片桐・伊藤退出董事会、永田成为总裁兼代表董事。
64. 2018年7月9日、ボリス・ジョンソンの辞任を受けて外務・英連邦大臣に任命された。
2018年7月,鲍里斯·约翰逊辞职后接任外交大臣。
65. メシアとしての信任状
弥赛亚的“国书”
66. 心配 な い 任せ とけ
不要 擔心 , 我 保護 你
67. 京都アニメーション、任天堂所属。
京都動畫、任天堂所屬。
68. 常任委員会 本会議の下審査機関として常任委員会が設置されている。
考试委员会设办公室作为常设办事机构。
69. 正暦5年(994年)11月5日、15歳で権少僧都に任ず(少年で僧綱に任じた初例)。
正历5年(994年)11月5日,于15岁时任权少僧都(以如此年少任僧官,为日本史上初例)。
70. 日本アラブ協会常任理事。
日本阿拉伯协会常任理事。
71. 巡査 私 に 任せ て くれ
警官 , 請 把 嬰兒給 我
72. ダビド・オソリオ・モラレスという米国出身の若い兄弟がその業の責任を任されました。
一位名叫戴维·奥索里奥·莫拉莱的年轻美国弟兄负责分社的工作。
73. その後、病を患い寺社奉行を辞任するが、文化7年(1810年)に再任される。
之后因病辞任寺社奉行,后于文化7年(1810年)再任。
74. 任務 は シンジケート を 潰 す 事 だ
你 的 任務 是 摧毀 「 辛迪加 」
75. ユーザー エージェントを選択する(任意)
(可选)选择用户代理
76. 太郎は責任感が強い。
太郎有很强的责任感。
77. 宝暦2年(1752年)に奏者番に任じられ、同6年(1756年)に寺社奉行を兼任し、同10年(1760年)には京都所司代に転任して従四位下に叙された。
宝历2年(1752年)任奏者番,宝历6年(1756年)兼任寺社奉行,宝历10年(1760年)转任从四位下、京都所司代。
78. オーストリア兼ハンガリー公使を歴任。
匈牙利和奧地利晉級。
79. 2007年同理事長退任。
2007年,她宣布卸任主席职务。
80. 12月 - 越前守に転任。
12月 - 迁任越前守。