代表取締役 in Vietnamese
Kana: だいひょうとりしまりやく *n
- giám đốc tiêu biểu
Sentence patterns related to "代表取締役"
1. スカイマーク代表取締役社長。
2. この方がガンマ社の代表取締役です
3. アクセラパートナーズ株式会社代表取締役、日台通コンサルティング株式会社代表取締役、株式会社eWeLL取締役、社会起業大学理事、湘南塾発起人。
4. 2012年4月1日付で代表取締役会長に就任。
5. 実兄の十倉雅和は住友化学代表取締役社長。
6. 2018年6月6日 - 永田が代表取締役社長を辞任。
7. 1984年(昭和59年) - 1月、高橋兄弟商会の真珠部門を「タカハシパール株式会社」として分離独立、長男利栄、次男英二、三男洋三がそれぞれ代表取締役会長、代表取締役社長、取締役副社長に就任する。
8. 2018年1月1日 - 片桐・伊藤が取締役を退任、永田が代表取締役社長に就任。
9. 1987年には個人事務所「エイトヤマウチ」(現・エイトワン)を設立し、同社の代表取締役社長に就任した。
10. 有限会社ナッツ代表取締役社長の梅崎俊春を中心として、メンバーや形態は何度か変わっている。
11. 吉田嘉明現代表取締役会長が、大学の研究室を相手に洋書の翻訳委託業を行ったことに始まる。
12. 2014年5月には新たに「株式会社AICプロジェクト」(2016年5月に「株式会社セイバープロジェクト」に変更)を設立し代表取締役となっている。
13. しかし1996年頃に新井が代表取締役社長を退任すると、小山俊久と新井寿代の2人が代表を受け継いだ。
14. 代表取締役の神谷盛治は「在籍者全員がアーティスト」と語っており、ファンタジー色の強い作風については「それが目的のような会社」と述べている。
15. 藤子・F・不二雄没後に株式会社化し、代表取締役会長は夫人である藤本正子が、社長には伊藤が就任したが、藤本正子は2006年に退任。
16. 2011年3月1日、氣志團の衣装について、アメリカ合衆国の政治団体サイモン・ウィーゼンタール・センターからの批判を受け、代表取締役の原田公一・高橋章の連名で釈明・謝罪した。
17. 2009年4月23日、経営方針への意見の食い違いを理由として、TYOが保有する動画工房の全株式を代表取締役の石黒竜に譲渡し、TYOグループから離脱した。